Einfach mal ohne große Worte, auch, wenn es viele Wörter sind…
Berufliche Erfahrung | |||||||
01.03.2022 – heute | Paychex Deutschland GmbH | ||||||
Leiter Kundenservice | Lead Customer Service | |||||||
▫ | fachliche und diszilinarische Führung der Support Teams | ||||||
▫ | Bearbeiten von Kundenanfragen und Reklamationen | ||||||
▫ | Kommunikationsschulungen | ||||||
▫ | Erstellen von Prozessen und Arbeitsanweisungen | ||||||
01.04.2018 – 28.02.2022 | Paychex Deutschland GmbH | ||||||
Payroll Specialist | |||||||
▫ | Erstellen von Gehaltsabrechnungen für nationale und | ||||||
internationale Mandaten | |||||||
▫ | Erstellen von Baulohn-Abrechnungen | ||||||
▫ | Multiplikator der Firmenwerte | ||||||
▫ | Unterstützung beim Aufbau und der Optimierung eines | ||||||
elektronischen Portals zur Umsetzung der DSGVO und bei | |||||||
der Digitalisierung von Dokumenten | |||||||
▫ | Kundenkontaktmanagement | ||||||
▫ | Qualitätsmanagement | ||||||
31.03.2007 – 31.03.2017 | D+S communication center Hamburg GmbH | ||||||
Teamleiter | |||||||
▫ | Betreuung und Motivation von Mitarbeitern | ||||||
▫ | Führen von Mitarbeiter-, Feedback- und | ||||||
und Entwicklungsgesprächen, Zielvereinbarungen | |||||||
▫ | fachliche und kommunikative Coachings | ||||||
▫ | Projekt- und EDV-Schulungen sowie Durchführung von Gesprächsanalysen | ||||||
von Gesprächsanalysen Side-by-Side und im Silent | |||||||
Monitoring | |||||||
▫ | laufende Abstimmung aller relevanten | ||||||
Projektinformationen, der operativen Ziele und der | |||||||
Mitarbeiterplanung mit dem Projektleiter | |||||||
▫ | Durchführung organisatorischer und administrativer | ||||||
Aufgaben im Inbound und bei Spenden-Galas | |||||||
▫ | Ermitteln und Berechnen von Kennzahlen | ||||||
▫ | kennzahlenorientiertes und wirtschaftliches Führen | ||||||
nach projektrelevanten Kennzahlen wie AHT, ACW, Hold | |||||||
Time, Auslastung, Produktivität, Deckungsbeitrag sowie | |||||||
Kundenzufriedenheit nach NPS- und CS-Werten | |||||||
▫ | Einstarten neuer Projekte und Standorte | ||||||
▫ | Projektsteuerung und Prozessoptimierung | ||||||
▫ | Personaleinsatzplanung | ||||||
▫ | Teilnahme an Bewerbergesprächen und Durchführung | ||||||
von Einstellungstests | |||||||
▫ | Bearbeiten des Social Media Bereichs | ||||||
▫ | fachliche Kommunikation mit Auftraggebern | ||||||
▫ | Aufbereitung fachlicher Informationen | ||||||
▫ | Anlegen und Pflege einer Wissensdatenbank | ||||||
▫ | telefonische und schriftliche Kundenbetreuung | ||||||
▫ | Reklamationsbearbeitung | ||||||
▫ | Erstellung und Genehmigung von Kulanz- und | ||||||
Korrekturgutschriften | |||||||
19.02.2007 – 31.03.2007 | econoMARK GmbH, Hamburg | ||||||
Kundenberater in der Arbeitnehmerüberlassung | |||||||
▫ | Arbeitnehmerüberlassung bei der D + S communication | ||||||
center Hamburg GmbH im Bereich Internet / DSL | |||||||
▫ | telefonische und schriftliche Kundenbetreuung | ||||||
01.01.2006 – 18.02.2007 | berufliche Neuorientierung | ||||||
01.01.2004 – 31.12.2005 | Allianz Versicherungs-AG, Hamburg | ||||||
selbstständiger Hauptvertreter | |||||||
▫ | Außendiensttätigkeit im Bereich Versicherungen | ||||||
und Finanzdienstleistungen sowie Bankprodukten | |||||||
▫ | Bestandskundenbetreuung | ||||||
▫ | Neukunden-Akquise | ||||||
▫ | Schadenregulierung | ||||||
01.10.1998 – 31.12.2003 | Allianz Versicherungs-AG, Hamburg | ||||||
Leiter eines Bezirksinspektorats | |||||||
▫ | Außendiensttätigkeit im Bereich Versicherungen | ||||||
und Finanzdienstleistungen sowie Bankprodukten | |||||||
▫ | Bestandskundenbetreuung und Bestandsausbau | ||||||
▫ | Neukunden-Akquise | ||||||
▫ | Schadenregulierung | ||||||
▫ | Führen eines Bezirksinspektorates mit ca. 45 | ||||||
nebenberuflichen Mitarbeitern | |||||||
▫ | Ausbau und Austausch von nebenberuflichen Mitarbeitern | ||||||
▫ | Ausbildungsleiter für nebenberufliche Mitarbeiter | ||||||
▫ | Dozent bei der Ausbildung von | ||||||
hauptberuflichen Mitarbeitern | |||||||
▫ | Planung und Umsetzung des operativen Geschäfts | ||||||
▫ | Einhaltung von Zielen und Erfolgsplänen | ||||||
01.12.1997 – 31.10.1998 | REWE KGaA (minimal), Norderstedt | ||||||
Fleischabteilungsleiter | |||||||
▫ | umsatzverantwortliches Führen einer Fleischabteilung | ||||||
▫ | fachgerechte Vor- und Zubereitung von | ||||||
Fleisch- und Wurstwaren | |||||||
▫ | Bestückung der Verkaufstheke | ||||||
▫ | Warenbestellung, -annahme und -wirtschaft | ||||||
▫ | Personalführung und Ausbildung | ||||||
▫ | Personaleinsatzplanung | ||||||
01.08.1989 – 30.11.1997 | co op Schleswig-Holstein eG, Kiel | ||||||
Fleischabteilungsleiter (Springer) | |||||||
▫ | Außendiensttätigkeit | ||||||
▫ | Leiten von Fleischereiabteilungen | ||||||
in Krankheits-/Urlaubsvertretung und Unterstützung | |||||||
▫ | fachgerechte Vor- und Zubereitung von | ||||||
Fleisch- und Wurstwaren | |||||||
▫ | Bestückung der Verkaufstheke | ||||||
▫ | Warenbestellung, -annahme und -wirtschaft | ||||||
▫ | Inventurverantwortlichkeit | ||||||
▫ | Personalführung und Ausbildung | ||||||
▫ | Personaleinsatzplanung | ||||||
Berufs- und Schulausbildung | |||||||
01.10.1998 – 26.11.1999 | Ausbildung zum Versicherungsfachmann (BVW) | ||||||
▫ | Allianz Versicherungs-AG, Hamburg | ||||||
01.08.1986 – 31.07.1989 | Ausbildung zum Fleischergesellen | ||||||
▫ | co op Schleswig-Holstein eG, Kiel | ||||||
01.08.1976 – 31.07.1986 | Grund- und Realschule | ||||||
▫ | Theodor-Storm-Schule, Bad Segeberg | ||||||
▫ | Realschule im Schulzentrum, Bad Segeberg | ||||||
Berufliche Weiterbildung | |||||||
06.04.2016 – 08.04.2016 | Anwaltskanzlei Gussone Lewek Kenkel | ||||||
HR-Seminar | |||||||
Beendigung und Abwicklung des Arbeitsvertrags | |||||||
30.03.2016 – 01.04.2016 | Anwaltskanzlei Gussone Lewek Kenkel | ||||||
HR-Seminar | |||||||
Inhalt des Arbeitsvertrags | |||||||
21.07.2013 – 19.02.2014 | D+S Führungskompetenz-Coaching | ||||||
(extern über kauke up. GmbH & Co. KG, Hamburg) | |||||||
▫ | Gruppendynamik und Konfliktmanagement | ||||||
▫ | Systemische Theorien | ||||||
▫ | Methoden & Interventionen | ||||||
14.06.2008 | Call Center Simulation ‚Simpalex‘ | ||||||
D + S communication center Hamburg GmbH | |||||||
07.05.2008 – 08.05.2008 | Selbstmanagement | ||||||
D + S communication center Hamburg GmbH | |||||||
11.04.2008 | CC-Kennzahlen – Teil 2 | ||||||
D + S communication center Hamburg GmbH | |||||||
08.04.2008 – 10.04.2008 | Grundlagen Projektmanagement | ||||||
D + S communication center Hamburg GmbH | |||||||
17.03.2008 – 19.03.2008 | Train the Trainer | ||||||
D + S communication center Hamburg GmbH | |||||||
28.02.2008 – 29.02.2008 | Personalmanagement | ||||||
D + S communication center Hamburg GmbH | |||||||
26.02.2008 – 27.02.2008 | Teamorganisation | ||||||
D + S communication center Hamburg GmbH | |||||||
25.02.2008 | CC-Kennzahlen – Teil 1 | ||||||
D + S communication center Hamburg GmbH | |||||||
23.01.2008 – 25.01.2008 | Kommunikation / GAL | ||||||
D + S communication center Hamburg GmbH | |||||||
21.01.2008 – 22.01.2008 | Grundlagen der Führung | ||||||
D + S communication center Hamburg GmbH | |||||||
11.06.2008 | Erfolgreiche Beschwerdebearbeitung am Telefon | ||||||
D + S communication center Hamburg GmbH | |||||||
10.07.2006 – 04.08.2006 | Profiling / EDV-Training | ||||||
SBB gGmbH, Bad Segeberg | |||||||
01.06.2006 – 30.06.2006 | Telefontraining / Medienberater | ||||||
trend @dress Medien AG, Neumünster | |||||||
09.01.1995 – 20.03.1995 | Fleischermeister | ||||||
Meisterschule Hamburg | |||||||
09.01.1995 – 20.03.1995 | Ausbildung der Ausbilder | ||||||
Meisterschule Hamburg | |||||||
Nebenberufliche Tätigkeiten | |||||||
2006 – 2007 | Gebietsbetreuer | ||||||
TIP Werbeverlag, Dortmund | |||||||
2006 – 2007 | Customer Care | ||||||
uboot.com mobile internet services GmbH, Wien | |||||||
2005 – 2006 | schwarzfunk Distribution Network Manager | ||||||
uboot.com mobile internet services GmbH, Wien | |||||||
1986 – 1998 | Diskjockey, Thekenbedienung | ||||||
Discothek Go-Go Club, Bad Segeberg | |||||||
Discothek for you, Bad Segeberg | |||||||
Discothek Tanzpalast Romantica, Lübeck | |||||||
1986 – 1988 | Stagehand und Pyrotechnik | ||||||
Beach Boys und Peter Maffay | |||||||
(Konzerte in Bad Segeberg) | |||||||
Lippmann und Rau | |||||||
1984 – 1989 | Requisiteur | ||||||
Karl-May-Spiele, Bad Segeberg | |||||||
Sprachkenntnisse | |||||||
Deutsch (Muttersprache) | |||||||
Englisch (konversationsfähig) | |||||||
EDV-Kenntnisse | |||||||
MS Office 365 | |||||||
Persönliche und soziale Eigenschaften | |||||||
Teamfähigkeit | |||||||
Zuverlässigkeit | |||||||
Leistungsbereitschaft | |||||||
Beharrlichkeit | |||||||
Frustrationstoleranz | |||||||
Rhetorische Fähigkeiten | |||||||
Hobbies | |||||||
Schwimmen, Radfahren, Fotografieren | |||||||
Teilnahme in einer Ratgeber-Community | |||||||
Arbeitsrecht | |||||||
Belletristik, vorrangig um den Autor Stephen King |